Informazioni su Dieter Probst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dieter Probst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005863654, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AARGO-HOLZ AG, in Zurzach, CHE-112.271.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005417167).
Firma neu:
AARGO-HOLZ AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Dieter, von Langnau im Emmental, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Josef, von Schneisingen, in Regensberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauber, Felix, von Wiesendangen, in Siglistorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Felix, von Glarus Nord, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3109065, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Probst Treuhand GmbH, in Baden, CHE-114.651.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6788846).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Linus, von Langnau im Emmental, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Probst, Dieter, von Langnau im Emmental, in Baden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6549510, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Probst Treuhand GmbH, in Baden, CH-400.4.031.188-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 05.01.2009, S. 1, Publ. 4811692).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Dieter, von Langnau im Emmental, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Probst, Linus, von Langnau im Emmental, in Baden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].