Informazioni su Verica Prihatkov
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verica Prihatkov
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3315847, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Prihatkov AG, in Luzern, CHE-105.564.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1737655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prihatkov, Verica, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prihatkov, Darija, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7057980, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kalna GmbH, in Luzern, CH-100.4.790.375-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 10, Publ. 5747204).
Firma neu:
Kalna GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 01.02.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prihatkov, Steva, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prihatkov, Verica, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5156860, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kalna GmbH, in Littau, CH-100.4.790.375-2, Grossmatte-Ost 16, Post 6014 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.07.2009.
Zweck:
Import von und Handel mit Lebensmitteln und Getränken;
An- und Verkauf sowie Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Wertschriften, Patenten und Lizenzen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Prihatkov, Steva, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Prihatkov, Verica, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.