Informazioni su Stephan Preisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Preisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005100998, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung zur Förderung und Unterstützung des Kinderheims Brugg, in Brugg, CHE-395.476.727, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Brigitte, von Holziken und Beinwil am See, in Bözberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Preisch, Stephan, von Plateau de Diesse, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Michael Simon, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathis, Christoph, von Luzein, in Rottenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005092144, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Kinderheim Brugg, in Brugg, CHE-102.470.653, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005082395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preisch, Stephan, von Plateau de Diesse, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthy, Brigitte, von Holziken und Beinwil am See, in Bözberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Christoph, von Luzein, in Rottenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eichenberger, Michael Simon, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann, Beat, von Zofingen, in Brittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wölfle, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Buschwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1719265, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung zur Förderung und Unterstützung des Kinderheims Brugg, in Brugg, CHE-395.476.727, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674407). [Gemeindefusionen vom 01.01.2013 und 01.01.2014].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, Brigitte, von Holziken und Beinwil am See, in Bözberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Unterbözberg];
Preisch, Stephan, von Plateau de Diesse, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Lamboing];
Wegmann, Regula, von Lindau, in Schinznach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Schinznach Dorf].