Informazioni su Pius Josef Portmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Pius Josef Portmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pius Josef Portmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005543448, Ufficio del registro di commercio Argovia
Torrocom AG, in Aarau, CHE-281.983.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2018, Publ. 4414053).
Statutenänderung:
09.08.2022.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
c/o Inalp Solutions AG, Badenerstrasse 13, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Lieferung von Multimedia-Diensten (Internet, Telefonie, TV, usw.) als einzelne Dienste oder als Dienstbündel sowie den Einkauf und die Selbstproduktion der entsprechenden Dienste. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Pius, von Hochdorf und Schüpfheim, in Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danuser, Dr. Andreas, von Pontresina, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005195656, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PIMON GmbH, in Zug, CHE-104.996.788, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, S.0, Publ. 966151).
Firma neu:
PIMON GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.05.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Pius, von Hochdorf, in Fahrwangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Monika, von Wassen, in Fahrwangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005187057, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ECW AG, in Zug, CHE-103.331.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S.32, Publ. 5713306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Pius, von Hochdorf und Schüpfheim, in Erlinsbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Monika, von Wassen, in Fahrwangen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.