Informazioni su Evgeny Poluektov
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Evgeny Poluektov
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005508213, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gazprombank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-103.469.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005505915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poluektov, Evgeny, russischer Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005209736, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gazprombank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-103.469.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smirnov, Alexey, britischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Behek, Christian, von Herrliberg, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goncharov, Nikita, russischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malikov, Yury, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boulard, Séverine, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bukina, Elena, russische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cheremushkin, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiselev, Igor, russischer Staatsangehöriger, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuturman, Murat Utku, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mächler, Roman, von Innerthal, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nüesch, Daniel, von Balgach, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pilatti, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poluektov, Evgeny, russischer Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Patrik, von Felben-Wellhausen, in Dägerlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Audrey, von Röthenbach im Emmental, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urban, Daniel, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005080409, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gazprombank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-103.469.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013371).
Statutenänderung:
22.12.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Bank.
Ihre Geschäftstätigkeit umfasst alle Arten von Bank-, Finanz-, Beratungs-, Dienstleistungs- und Handelsgeschäften einer Bank im In- und Ausland, insbesondere:
1. die Anlage und Ausleihung von Geldern, insbesondere Gewährung von Krediten, festen Vorschüssen und Darlehen aller Art mit und ohne Deckung;
2. der Erwerb für eigene Rechnung und zum Diskont, sowie das Inkasso von Wechseln und ähnlichen Papieren (Geldmarktpapiere), als auch die Ausgabe und das Inkasso von Schecks;
3. das Leisten von Garantien und Bürgschaften zu Gunsten Dritter;
4. die Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen, jedoch unter Ausschluss von Spareinlagen;
5. die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie von Akkreditiven;
6. der Kauf und Verkauf von Devisen, ausländischen Banknoten, Edelmetallen sowie damit verwandte Geschäfte für eigene und fremde Rechnung;
7. die Emission von Wertpapieren aller Art für Rechnung Dritter;
8. der Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Wertrechten aller Art sowie Börsengeschäfte für eigene und fremde Rechnung;
9. die Vermögensverwaltung, Verwaltung und Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Werten;
10. die Besorgung und Durchführung von Treuhandaufträgen und -geschäften, Willensvollstreckung und Erbschaftsliquidationen;
11. sämtliche Transaktionen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten (einschliesslich der Verwahrung, dem Kauf und Verkauf von virtuellen Vermögenswerten) für eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten sowie Banken, Finanzgesellschaften und andere Unternehmen aller Art gründen oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Ivo, von Rümlang, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poluektov, Evgeny, russischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Audrey, von Röthenbach im Emmental, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.