Informazioni su Peter Pollinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Pollinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005531408, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn Genossenschaft, in St. Niklaus, CHE-105.754.845, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005439083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatten, Roger Klaus, von Saas Fee, in Saas Fee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pollinger, Peter, von St. Niklaus, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kalbermatten, Martin, von Saas-Grund, in Saas Grund, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gsponer, Fabienne, von Staldenried, in St. German (Raron), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2754927, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn Genossenschaft, in St. Niklaus, CHE-105.754.845, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaller, Norbert, von Visp, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Anthamatten, Jörg, von Saas Almagell, in Saas Almagell, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Julen, Guido, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gruber, Eva Marcelle, von St. Niklaus, in St. Niklaus, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perren, Patrick Philipp, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kalbermatten, Martin, von Saas Grund, in Saas Grund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gsponer, Corinne, von Embd, in Stalden VS, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Weber, Daniela Jessica, von Maur, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Pollinger, Peter, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Krieger, Sebastian Edmund, von Zermatt, in St. Niklaus, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: Krieger, Sebastian];
Anthamatten, Samuel Jonas, von Saas Almagell, in Saas Grund, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: Anthamatten, Samuel, von Saas Almagell];
Fux, Karl Heinz, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fux, Karlheinz];
Schuler, Leo Anton, von Zermatt, in Zermatt, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schuler, Leo];
Brigger-Humbel, Liliane Gisele, von Grächen, in Grächen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Brigger-Humbel, Liliane].
Numero di pubblicazione: 3966916, Ufficio del registro di commercio Vallese
Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn, in St. Niklaus, CH-600.5.002.111-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2006, S. 17, Publ. 3229586).
Statutenänderung:
27.02.2007.
Firma neu:
Genossenschaft Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Erwin, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Josef 1951, von Randa, in Randa, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Julen, Paul, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Hugo, von Stalden VS, in Stalden VS, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Anthamatten, Jörg, von Saas Almagell, in Saas Almagell, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brigger-Humbel, Liliane, von Grächen, in Grächen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pollinger, Peter, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Julen, Guido, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.