Informazioni su Maurizio Polet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maurizio Polet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006111050, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Aktiengesellschaft Cilander in Liquidation, in Herisau, CHE-105.971.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2024, Publ. 1006022575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polet, Maurizio, von Waldstatt, in Lutzenberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004774629, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Brennet Fashion AG, in Herisau, CHE-112.833.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3833331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montinaro, Vincenzo, von Gossau SG, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Christoph, von Thal, in Gaiserwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidheiny, Reto, von Balgach, in Balgach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Zhu-Schneider, Marco, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Polet, Maurizio, von Waldstatt, in Lutzenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3833331, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Swiss Shirting Line AG, in Herisau, CHE-112.833.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6709680).
Statutenänderung:
02.10.2017.
Firma neu:
Brennet Fashion AG. Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Tobler, Christoph, von Thal, in Gaiserwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henle, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Lutzenberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polet, Maurizio, von Waldstatt, in Lutzenberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zulian, Ivo, italienischer Staatsangehöriger, in Rorschach, mit Kollektivprokura zu zweien.