Informazioni su Rupert Plersch
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rupert Plersch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3264999, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sauter Plersch AG, bisher in Sulgen, CHE-115.588.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, Publ. 2328917).
Gründungsstatuten:
12.04.2010.
Statutenänderung:
27.12.2016.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.
Zweck neu:
Produktion von, Handel mit und Engineering von Produkten im Bereich Betonheizung und -kühlung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, solche erwerben oder errichten, im In- und Ausland Grundstücke/Immobilien, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte), Know-how sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plersch, Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Illertissen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2414581, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
IPM Holding AG, bisher in Weinfelden, CHE-302.739.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2217837).
Gründungsstatuten:
18.09.2012.
Statutenänderung:
22.07.2015.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.07.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muri, Peter, von Kriens, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plersch, Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Illertissen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2328917, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sauter Plersch AG, in Sulgen, CHE-115.588.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2191097). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 21.07.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muri, Peter, von Kriens, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Heinrich, Raik, deutscher Staatsangehöriger, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Leemann, Bruno, von Arni, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plersch, Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Illertissen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift.