Informazioni su Dorothea Ingrid Pleisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dorothea Ingrid Pleisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005541541, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Embri Garage AG, in Embrach, CHE-114.430.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Erich, von Gränichen, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pleisch, Dorothea Ingrid, von Dübendorf, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ajdini, Nurhan, von Dietlikon, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Freienmuth, Walter, von Wigoltingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005105064, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Embri Garage AG, in Embrach, CHE-114.430.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppi, Michael, von Eschenbach (SG), in Alpthal, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pleisch, Dorothea Ingrid, von Dübendorf, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4362449, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 18'869 vom 29.05.2018 Embri Garage AG, in Embrach, CHE-114.430.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316605).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pleisch, Dorothea Ingrid, von Dübendorf, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Hütten].