Informazioni su Thomas Plattner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Plattner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Plattner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006087620, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Goldbach Audience AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.553.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006036312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plattner, Thomas, von Volketswil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005517196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Goldbach Audience (Switzerland) AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.553.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittmann, Roland, von Pfäfers, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruggiero, Sanja, von Wallisellen, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radelfinger, Martin, von Basel, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buhse, Tanja, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Plattner, Thomas, von Volketswil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1523817, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Glasstic GmbH, in Lachen, CHE-296.553.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352305).
Statutenänderung:
14.05.2014.
Firma neu:
SellChannel GmbH. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Dennis Tobias, von Altnau, in Altendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jankulovski, Darko, von Wädenswil, in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Global Experts GmbH (CHE-460.171.156), in Lachen SZ, Gesellschafterin, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zecca, Maria, italienische Staatsangehörige, in Lachen SZ, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Plattner, Thomas, von Volketswil, in Schlieren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Miotti, Francesco Renato, von Würenlingen, in Altendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.