Informazioni su Stefan Piotrowski
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Piotrowski
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005339846, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Piotrowski & Partner Architekten AG, in Winterthur, CHE-110.077.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188204).
Firma neu:
Piotrowski & Partner Architekten AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piotrowski, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2965569, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
P & B Partner Architekten AG, in Winterthur, CHE-110.077.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1032693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bovet, Jean-Marc, von Arnex-sur-Orbe, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ledergerber, Roland, von Andwil SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)];
Piotrowski, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2370453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Carl Heinrich Ernst - Kunststiftung, in Winterthur, CHE-101.920.613, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 21, Publ. 5853570).
Domizil neu:
c/o Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, 8404 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piotrowski, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Piotrowski-Angst, Regina Irma, von Winterthur, in Winterthur, Rechnungs- und Protokollführerin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toggenburger, Truls, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erb, Monika, von Buch am Irchel, in Buch am Irchel, Rechnungs- und Protokollführerin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taxalis Revisions GmbH (CHE-102.627.647), in Glarus Süd, Revisionsstelle [bisher: Taxalis Revisions GmbH (CH-160.4.001.589-7), in Rüti GL].