Informazioni su Alain Bruno Daniel Joseph Piollé
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alain Bruno Daniel Joseph Piollé
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005303471, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
TRP, Technoresearch Promotion SA, à Sion, CHE-103.016.883, société anonyme (No. FOSC 49 du 11.03.2021, Publ. 1005121791).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Piollé, Alain, de Sion, à Val de Bagnes, membre du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Chevalley Emery, Christelle, de Chalais, à Noble-Contrée, administratrice unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005254904, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
PROMOTION RENARDIERE SA, à Crans-Montana, CHE-112.270.512, société anonyme (No. FOSC 4 du 06.01.2017, p.0, Publ. 3266723).
Nouvelle raison sociale:
PROMOTION RENARDIERE SA en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o René Berclaz, Montan'Agence , Avenue de la Gare 19, 3963 Crans-Montana 1. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 18.06.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Piollé, Alain Bruno Daniel Joseph, de Sion, à Chamoson, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004641177, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
SFR Société Financière du Rhône SA, à Sion, CHE-101.484.078, société anonyme (No. FOSC 249 du 22.12.2011, p.0, Publ. 6473812).
Modification des statuts:
21.05.2019.
Nouvelle adresse:
c/o Fiva SA, Place de la Gare 2, 1951 Sion.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication par avis inséré dans la FOSC, par lettre recommandée ou par remise en main propre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Grosclaude, Patrick, du Locle, à Miège, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Piollé, Alain, de Sion, à Bagnes, président, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Dequigiovanni Moncada, Itala, ressortissante espagnole, à Barcelone (ES), administratrice, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].