Informazioni su Merita Pinta
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Merita Pinta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005895765, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Föhrengarten AG, in Eiken, CHE-287.497.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005786113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pinta, Merita, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Posada Montoya, Marley, von Fällanden, in Fällanden, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004892853, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Föhrengarten AG, in Eiken, CHE-287.497.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Fritz, von Vechigen, in Fällanden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bindschädler, Martin, von Zürich, in Frick, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinta, Merita, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004665281, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PrimaPflege GmbH, in Frick, CHE-202.967.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3009541).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Firma neu:
Prima Pflege GmbH.
Sitz neu:
Tegerfelden.
Domizil neu:
Oberfeld 19, 5306 Tegerfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bindschädler, Martin, von Zürich, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinta, Merita, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00].