Informazioni su Jorma Adolf Piironen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jorma Adolf Piironen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006006460, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JP GmbH, in Risch, CHE-242.822.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716594).
Statutenänderung:
11.03.2024.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
Hasenlohweg 16, 6315 Oberägeri. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piironen, Jorma Adolf, finnischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Risch].
Numero di pubblicazione: HR01-1004716594, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JP GmbH, in Risch, CHE-242.822.380, Stockeristrasse 4, 6343 Risch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.09.2019.
Zweck:
Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen im Energie-, Tunnel- und Bergbausektor, Handel mit Waren und Maschinen des Energie-, Tunnel- und Bergbausektors;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit einfachem Brief oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 06.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Piironen, Jorma Adolf, finnischer Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4184391, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Normet International Ltd, in Hünenberg, CHE-113.752.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antonissen, Jeroen, belgischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Piironen, Jorma, finnischer Staatsangehöriger, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rispin, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Staroverov, Mikhail, russischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapadia, Himanshu, indischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.