Informazioni su Isabelle Piguet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Isabelle Piguet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2947494, Ufficio del registro di commercio Vallese
CHICK & MORE Suisse SA, à Martigny, CH-621.3.006.814-0, exploitation et gestion de restaurants, etc... (FOSC no 251 du 31.12.2003, p. 25, publ. 2055764).
Personnes et signatures radiées:
Piguet, Isabelle, de Le Chenit, à Le Brassus (Chenit,Le), secrétaire, avec signature collective à deux;
Gurrieri, Fabio, citoyen italien, à Blonay, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Desogus, Francesco, citoyen italien, à Clarens (Montreux), administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec la présidente ou la secrétaire].
Numero di pubblicazione: 2055764, Ufficio del registro di commercio Vallese
CHICK & MORE Suisse SA, à Martigny, Place Centrale 16, 1920 Martigny, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
20.12.2003.
But:
exploitation et gestion de restaurants sur l'ensemble du territoire suisse exclusivement ainsi qu'octroi de franchises;
toutes promotions ou opérations mobilières, immobilières et financières convergentes.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- au porteur.
Faits qualifiés:
apports en nature: selon contrat du 13.11.2003 et inventaire du 01.11.2003, sont apportés à la société pour CHF 55'000.- du matériel, du mobilier et des machines d'exploitation d'un établissement public;
apport accepté pour ce prix et payé par imputation sur le capital.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Klinger, Bettina, de Embrach, à Genève, présidente, avec signature collective à deux;
Piguet, Isabelle, de Le Chenit, à Le Brassus (Chenit,Le), secrétaire, avec signature collective à deux;
Gurrieri, Fabio, citoyen italien, à Blonay, administrateur, avec signature collective à deux;
Desogus, Francesco, citoyen italien, à Clarens (Montreux), directeur, avec signature collective à deux avec la présidente ou la secrétaire;
Alpes Audit SA, à Martigny, organe de révision.