Informazioni su Diego Piccoli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Diego Piccoli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005345193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Optimus Family and Wealth Management AG, in Zürich, CHE-358.833.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piccoli, Diego, von Worb, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mazenauer, Rolf, von Appenzell, in Rio de Janeiro (BR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Piccoli, Patrizia, von Worb, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1740391, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gradual Family and Wealth Management Services AG, in Zürich, CHE-358.833.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1217455).
Statutenänderung:
16.09.2014.
Firma neu:
Optimus Family and Wealth Management Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferraz Braga de Lima, Fernanda, brasilianische Staatsangehörige, in Sao Paulo (BR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piccoli, Diego, von Worb, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].
Numero di pubblicazione: 1301369, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VP Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.826.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piccoli, Diego, von Worb, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Jürg W., von Davos, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauchle, Christoph, von Gossau SG, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.