Informazioni su Giancarlo Silvano Pianezzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Giancarlo Silvano Pianezzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005163589, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Gp Swiss Conseil SA, in Feusisberg, CHE-256.720.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4427917).
Statutenänderung:
16.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionären erfolgen schriftlich oder per E-Mail an ihre letzte im Aktienbuch eingetragenen Adresse. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tagi, Gabriele, italienischer Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pianezzi, Giancarlo, von Vezia, in Lugano, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005161403, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
GIADAMO SA, in Lugano, CHE-100.751.621, società anonima (Nr. FUSC 161 del 22.08.2017, p.0, Pubbl. 3708341).
Statuti modificati:
16.04.2021.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso scritto (anche via e-mail).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pianezzi, Giancarlo, da Vezia, in Lugano, presidente, con firma individuale [finora: in Freienbach];
Pianezzi, Sandra, da Vezia, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: in Freienbach].
Numero di pubblicazione: HR02-1004635001, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Swiss Lift Consulting SA, in Lugano, CHE-353.744.218, società anonima (Nr. FUSC 8 del 13.01.2016, p.0, Pubbl. 2593825).
Statuti modificati:
29.04.2019. 13.05.2019.
Nuova sede:
Bioggio.
Nuovo recapito:
Vicolo Palazzo 2, 6934 Bioggio.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Tomiello, Antonio , da Lugano, in Bioggio, presidente, direttore, con firma individuale [finora: Tomiello, Antonio Ilario, in Lugano, direttore, con firma individuale];
Pianezzi, Giancarlo Silvano, da Vezia, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: in Freienbach];
Tomiello, Aldino, detto Aldo, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma individuale].