Informazioni su Oliver Pfister
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Pfister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1601211, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SENSIN GmbH, in Sirnach, CHE-113.324.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2013, Publ. 7101812).
Firma neu:
SENSIN GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Franziska, von Trubschachen, in Jonschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Jonschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6719544, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SENSIN GmbH, in Sirnach, CH-440.4.019.692-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 15, Publ. 4574176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Franziska, von Oberhelfenschwil, in Wiezikon bei Sirnach (Sirnach), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernold, Urs, von Walenstadt, in Andwil TG (Birwinken), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5230738, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sage Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.011.557-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2008, S. 20, Publ. 4595138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berruyer, Guy Serge, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Wiezikon, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Kurt, von Luzern und Adligenswil, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldis, Marcel, von Weggis, in Weggis, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gotheil, Jacques, von Küttigen, in Begnins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Edwin, von Kernenried und Altbüron, in Altbüron, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Hansen, Corinne, von Epsach, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Jean-Jacques, von Winterthur, Hütten und Vilters-Wangs, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Houillon, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milin, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.