Informazioni su Marco Pfister
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marco Pfister
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Pfister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2581329, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Pro Luminate, in Aarau, CHE-109.331.604, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, Publ. 2328853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Christoph, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Marco, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütter, Otto, von Luzern, in Ballwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böhlen, Heinz, von Riggisberg, in Fräschels, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engesser, Niklaus, von Wängi, in Thal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Tanja, von Kloten, in Otelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krivitsch, Doris Maria, österreichische Staatsangehörige, in Wittnau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Killer, Gabriela, von Neuenhof, in Boswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Struffenegger, Rolf, von Zäziwil, in Burgdorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4184562, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Pro Luminate, in Zürich, CH-020.7.000.866-7, Förderung von Ruhe und Ordnung in und um Friedhofanlagen, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2005, S. 23, Publ. 2931602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Patrick, von Wauwil und Eich, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vercelli, Carlo, von Welschenrohr, in Oberkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Reto, von Hofstetten bei Brienz, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geser, Stefan, von Surava, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Marco, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Christian, von Röthenbach im Emmental, in Wahlern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Contor Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pfister & Co. Gärtnerei + Blumengeschäft, in St. Gallen, Führung einer Gärtnerei mit allen Nebenprodukten sowie Betrieb eines Blumengeschäftes, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.1994, S. 1205).
Firma neu:
Blumen Pfister, Gärtnerei + Blumengeschäft.
Rechtsform neu:
Einzelfirma. Diese Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Jakob Pfister-Späni, in St. Gallen, dessen Unterschrift erloschen ist, aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Marco Pfister, in St. Gallen führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelfirma unter der Firma 'Blumen Pfister, Gärtnerei + Blumengeschäft', in St. Gallen, fort. [gestrichen: Beginn der Kollektivgesellschaft: 1.1.1994]. [gestrichen: Umwandlung der bisherigen Kollektivgesellschaft 'Gebr. Pfister', in St. Gallen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister-Späni, Jakob, von Wittenbach, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Marco, von Wittenbach, in St. Gallen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].