Informazioni su Dr. Dirk Pfister
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Dirk Pfister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005647063, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SysViva GmbH, in Belp, CHE-461.535.278, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, S.0, Publ. 1648819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urmoneit, Imke, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Pfister, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Belp, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5949776, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
RAlpin AG, in Olten, CH-035.3.029.219-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 14, Publ. 5268600).
Statutenänderung:
10.06.2010, 26.11.2010.
Zweck neu:
Entwicklung, Betrieb und Vermarktung der rollenden Autobahn im alpenquerenden Verkehr. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 4'530'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'530'000.00.
Aktien neu:
4'530 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macagno, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Torino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wittlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melloni, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Savona (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buser, Bettina, von Diegten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4572126, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
RAlpin AG, in Olten, CH-035.3.029.219-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 14, Publ. 3867384).
Statutenänderung:
10.06.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Obersiggenthal, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cosola, Dr. Oronzo, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tommasini, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillelmon, Bernard, von Nyon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Macagno, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Torino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wittlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.