Informazioni su Daniel Pfeffer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Pfeffer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1058583, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Colore, Schweizerische Vereinigung für die Farbe, in Zürich, CH-020.6.000.105-1, Verein (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6826696).
Statutenänderung:
13.03.2013.
Name neu:
pro/colore Schweizerische Vereinigung für die Farbe.
Zweck neu:
Die Vereinigung bietet allen Farbschaffenden ein Forum für das Gespräch und den Erfahrungsaustausch und fördert so den professionellen Umgang mit Farbe. Sie unterstützt branchenübergreifend die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch. Zur Erreichung der Ziele werden a) ausgewählte Aspekte des Themas Farbe durch Fach- und Arbeitsgruppen bearbeitet b) Treffs, Tagungen sowie Fachexkursionen veranstaltet c) Informationen rund um das Thema Farbe bereitgestellt d) Plattformen zur Vernetzung der Mitglieder zur Verfügung gestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Eveline, von Thörigen, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Bergantini, Ernesto, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tödtli, Sabeth, von Altstätten, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Pfeffer, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hedinger, David Markus, von St. Gallen, in Cham, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Ralf Kurt, von Roggwil TG, in Goldach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5288394, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Hagenbrünneli, in Zürich, CH-020.5.900.115-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 31, Publ. 5156588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götz, Helen, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfeffer, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Püntener, Pascal, von Erstfeld, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affeltranger, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kottler, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4372076, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Hagenbrünneli, in Zürich, CH-020.5.900.115-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2005, S. 20, Publ. 2672608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Gertrud, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burtscher, Franz D., von Zürich, in Zürich, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri, Dean, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Rita, von Sumvitg, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauster, Marcus, von Zürich und Münchwilen TG, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Pfeffer, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hilfiker, Theo, von Boswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Püntener, Pascal, von Erstfeld, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Hans Peter, von Landiswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.