Informazioni su Marcel Petralli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Petralli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005985902, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Petralli Immo AG, in Roggwil (TG), CHE-109.316.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555625).
Statutenänderung:
26.02.2024.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petralli, Reto, von Capriasca, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Petralli, Marcel, von Capriasca, in Sommeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005271680, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Petralli Hauswartungen AG, in Roggwil (TG), CHE-107.537.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773746).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petralli, Marcel, von Capriasca, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schocherswil (Amriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Graf, Felix, von Rorschach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004773746, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Petralli Hauswartungen AG, in Roggwil (TG), CHE-107.537.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004646141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontobel, Marcel, von Wald (ZH), in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petralli, Marcel, von Capriasca, in Schocherswil (Amriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].