Informazioni su Franz Petermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Franz Petermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006089056, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ABACO TRAINING & COACHING GMBH, bisher in Wädenswil, CHE-111.959.574, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, Publ. 5135188).
Statutenänderung:
11.07.2024.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Büelhof 11, 8852 Altendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Franz Giuseppe, von Zäziwil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00;
Badertscher-Petermann, Priska Maria, von Zäziwil, in Wädenswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Franz, von Root, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wagner, Angela Christina, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006086719, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Pefron GmbH, in Altendorf, CHE-492.409.712, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774417).
Firma neu:
Pefron GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Franz, von Root, in Altendorf, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006069998, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Neuroth Hörcenter AG, in Zug, CHE-107.418.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schinnerl, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Köflach (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Franz, von Root, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Patrick, von Jegenstorf, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matzer, Tanja, österreichische Staatsangehörige, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.