Informazioni su Philipp Peter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Peter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3408323, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Wasserversorgungsgenossenschaft Rothwald - Ried-Brig, in Ried-Brig, CHE-103.974.198, Genossenschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6997698).
Statutenänderung:
30.07.2011.
Zweck neu:
In gemeinsamer Selbsthilfe den Haus- und Gebäudeeigentümern in Rothwald die Versorgung mit einwandfreiem Trink- und Tränkewasser sichern.
Anteilscheine neu:
Fr. 100.--. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Philipp, von Brig-Glis, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbriggen, Reto Stefan, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Franziska Maria, von Leuk, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schmidt, Franziska, von Guttet-Feschel und Erschmatt];
Augsburger, Bernhard Adolf, von Schangnau, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Augsburger, Bernhard].
Numero di pubblicazione: 6997698, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Wasserversorgungsgenossenschaft Rothwald - Ried-Brig, in Ried-Brig, CH-600.5.001.100-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2004, S. 13, Publ. 2405466).
Domizil neu:
c/o Lauwiner Heinrich, Hotel Ganterwald, 3901 Rothwald. [bisher: Administrative Adresse: c/o Schmidt Leander, Wichelgasse 13, 3930 Visp].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Leander, von Guttet-Feschel und Erschmatt, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemmet, Clemenz, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Edgar, von Törbel, in Brig-Glis, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger, Bernhard, von Schangnau, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Philipp, von Brig-Glis, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauwiner, Heinrich, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Franziska, von Guttet-Feschel und Erschmatt, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Molinari, Patrick, von Simplon und Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zehnder, Reto, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CH-600.3.001.488-6), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6794700, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
EWBN Elektrizitätswerk Brig-Naters AG, in Brig-Glis, CH-600.3.001.871-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, S. 23, Publ. 5285902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Rolf, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Philipp, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Paul, von St. Niklaus, in Ried-Brig, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronig, Renato, von Zermatt, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simon, Charles-Alfred, von Undervelier, in Naters, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].