Informazioni su André Pestoni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Pestoni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ABN Amro Bank (Schweiz), Zweigniederlassung Bern, in B e r n , Durchführung von Bankgeschäften aller Arten im In- und Ausland usw, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.1999, S. 904).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Statuten Hauptsitz neu:
09.12.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drabbe, Michael John, von den Niederlanden, in Den Haag (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bülte, Ulf Dr., von Wallisellen, in Wallisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pestoni, André, von Salorino, in Fraubrunnen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandonella, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Steiger, Niklaus, von Bern, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Hoop Scheffer, Boudewijn J., von den Niederlanden, in Luxemburg (L), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Erich, von Hofstetten-Flüh, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mc Guire, Peter, von den Vereinigten Staaten von Amerika, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann,Werner, von Bülach, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuiper, Joost Ch. L., von den Niederlanden, in Amsterdam (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Beat Dr., von Zürich und Mosnang, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buck, Hans Eugen, von Baden und Gebenstorf, in Stetten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor];
Himmel, Reto, von Baden, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Isoz, Hans Peter, von Winterthur und Château-d'Oex und Winterthur, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Stephan, von Illnau-Effretikon, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Müller, Roland, von Lengnau AG, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Kurt, von Langnau im Emmental, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Van Lennep, Reinout F., von den Niederlanden, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Vogel, Jürg, von Wangen an der Aare, in Matten bei Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Wartenweiler, Hans, von Schönholzerswilen, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Flückiger, Ursula, von Huttwil, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Grund bei Gstaad].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ABN Amro Bank (Schweiz), Zweigniederlassung Basel, in B a s e l, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.1999, S. 4164) Aktiengesellschaft.
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeger, Dieter, von Meltingen, in Meltingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pestoni, André, von Salorino, in Fraubrunnen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Claude, von Dagmersellen, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ABN Amro Bank (Schweiz), in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.1999, S. 5273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Peter, von Heimiswil, in Meilen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Pfister, Urs, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Löschhorn, Peter, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Pestoni, André, von Salorino, in Fraubrunnen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verbaas, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Zaman, Ronald, niederländischer Staatsangehöriger, in Oetwil am See, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Martin, Catherine, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bamert, Gabriela, von Tuggen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend :
Lorenz, Benjamin, von Oberhelfenschwil, in Böttstein, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Atag Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG, in Bern Revisionsstelle [bisher: Atag Ernst & Young AG, in Bern].