Informazioni su Anton Perrig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Perrig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1751079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AA-Verein Schweiz, in Zürich, CHE-100.052.109, Verein (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2013, Publ. 7059484). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrig, Anton, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Jakob, von Mettauertal, in Oensingen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Felix, von Sattel, in Zeiningen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli-Christen, Beatrice, von Zürich, in Buttwil, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deventer, Thomas, von Meilen, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Hans Peter, von Gränichen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5839332, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Horburg-Marienhaus, in Basel, CH-270.7.000.355-8, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 9, Publ. 5182918).
Urkundenänderung:
09.09.2010.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 5-7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrig, Anton, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Rita Perrig;
Perrig, Rita, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Anton Perrig;
Fasana, Gertrud genannt Trudi, von Sagno, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Romeo, Eliane, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmocker, Paul, von Habkern, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Martin, von Basel und Neunkirch, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5656468, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AA-Verein Schweiz, in Zürich, CH-020.6.900.001-8, Verein (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S. 19, Publ. 4286516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Edi, von Schmiedrued, Hüttwilen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fähndrich, Doris, von Härkingen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salm, Martin, von Lenzburg, in Villnachern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrig, Anton, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Karl, von Dietikon, in Davos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nietlisbach, Bernadette, von Luzern und Willisau, in Rothenburg, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Castelli, Philippa, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.