Informazioni su Nicolas Alexandre Perrenoud
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Nicolas Alexandre Perrenoud
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005962811, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jester Advisory AG, in Zürich, CHE-472.184.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005940969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrenoud, Nicolas Alexandre, von La Sagne, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005940969, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jester Advisory AG, in Zürich, CHE-472.184.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005141829). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Dominik, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mehl, Laurence, deutscher Staatsangehöriger, in Osnabrück (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrenoud, Nicolas Alexandre, von La Sagne, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Manoliu, Ioan-Andrej, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005351867, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luxs Hearing AG, in Bern, CHE-496.559.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336669).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balzli, Andreas, von Bolligen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrenoud, Nicolas Alexandre, von La Sagne, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domenig, Benjamin, von Tamins, in Bern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.