Informazioni su André Emil Perny
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Emil Perny
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006033036, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ARB AG für das Ambulanzwesen der Region Biel, in Biel/Bienne, CHE-108.500.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848444).
Statutenänderung:
18.03.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubitz, Frederik Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crevoiserat, Christel Cheryl, von Pleigne, in Lyss, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perny, André Emil, von Gurmels, in Walperswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005768957, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
save me GmbH (save me Sàrl), in Biel/Bienne, CHE-133.415.414, Werkhofstrasse 10, 2503 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausbildung in erster Hilfe und der Notfallmedizin wie BLS-AED-Kurse (SRC zertifiziert) und sämtliche damit zusammenhängende Dienstleistungen, wie Förderung, Schulung, Beratung und Betreuung der Kunden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 70'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 12.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
ARB AG für das Ambulanzwesen der Region Biel (CHE-108.500.726), in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00;
Gambon, Jean-Pierre, von Domleschg, in Biel/Bienne, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crevoiserat, Christel, von Pleigne, in Lyss, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
El Faleh, Sabri, von La Chaux-de-Fonds, in Peseux (Neuchâtel), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laub, Stéphane, von Oberwil (BL), in Port, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perny, André, von Gurmels, in Walperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
a Marca, Sandrine, von Mesocco, in Loveresse, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004657822, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ARB AG für das Ambulanzwesen der Region Biel, in Biel/Bienne, CHE-108.500.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alioth, Stephan Christian, von Biel/Bienne, in Hermrigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer Ceesay, Anita, von Fraubrunnen, in Courtepin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perny, André, von Gurmels, in Walperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Alois, von Signau, in Worb, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchetti, Anita, von Zürich und Belmont-sur-Lausanne, in Birmensdorf ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen, Adrian, von Wohlen bei Bern, in Zollikofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Marcel, von Muotathal, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.