Informazioni su Christian Pechner
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Pechner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004495250, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HdF Verwaltungs GmbH, in Bern, CHE-314.219.210, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076872).
Firma neu:
HdF Verwaltungs GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haudenschild, Ueli, von Niederbipp, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mascherpa, Jean-Michel, von Bioggio, in Le Grand-Saconnex, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Bruno, von Zollikon und Adliswil, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haus der Freimaurer (CHE-116.087.378), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Haus der Freimaurer (CH-036.7.048.853-5)];
Uster, Hans Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3441557, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
CULTURE OFFICE AG, in Gais, CHE-115.526.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, Publ. 5555664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3334121, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Haus der Freimaurer, in Bern, CHE-116.087.378, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigerio, Michele Pietro, von Alto Malcantone, in Montagnola (Collina d'Oro), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.