Informazioni su Andrew Millward Payne
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrew Millward Payne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2844307, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VSL International AG, in Köniz, CHE-101.405.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2190051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanheuverswyn, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peltzer, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Le Mesnil-le-Roi (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1417043, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VSL - Rizzani de Eccher JV AG, in Bern, CHE-101.469.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338711).
Firma neu:
VSL - Rizzani de Eccher JV AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VSL - Rizzani de Eccher JV Ltd in liquidation) (VSL - Rizzani de Eccher JV SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hong Kong (CHINA), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Menazzi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Zugliano (IT), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zugliano (I), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mondon, Jean-Yves Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thomé, Gérald, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischli, Franz, von Glarus Nord, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Näfels, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möschler, Erich, von Orpund, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6665438, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VSL International AG, in Köniz, CH-053.3.001.465-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 5, Publ. 5587068).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift];
Mondon, Jean-Yves Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiviatkowski, Jean-Marc Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Racine, Olivier-Marie Henri, französischer Staatsangehöriger, in Louveciennes (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.