Informazioni su Dino Antonio Parrella
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dino Antonio Parrella
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005442006, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Treternity Management AG, bisher in Frick, CHE-459.787.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4439087).
Statutenänderung:
05.02.2021.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Trifft Management & Consulting GmbH, Zugerstrasse 72, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonina, Giuseppe, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frick];
Parrella, Dino Antonio, von Schwellbrunn, in Canterbury (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maidstone (GB)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005106239, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bloom'seven GmbH, in Fischenthal, CHE-340.920.078, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, S.0, Publ. 2255929).
Statutenänderung:
12.02.2021.
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
c/o Nicole Michaela Abderhalden, J.-C.-Heer-Strasse 15a, 8635 Dürnten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Textilien, Kosmetik- und Wellnessartikeln sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Schulungen und Beratungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parrella, Dino Antonio, von Schwellbrunn, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Nicole Michaela, von Nesslau, in Dürnten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wetzikon (ZH), mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004495193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
YOL Services AG, in Zürich, CHE-351.442.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parrella, Dino Antonio, von Schwellbrunn, in Fischenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Carl, von Bichelsee-Balterswil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.