Informazioni su Antonio José Pardo Andretta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Antonio José Pardo Andretta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3699229, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Senf Holding AG, in Thierachern, CHE-197.063.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2011, Publ. 6350742).
Firma neu:
Senf Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Senf Holding SA en liquidation) (Senf Holding Inc. in liquidation) (Senf Holding Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pardo Andretta, Antonio José, von Solothurn, in Uebeschi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chacao (VE), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Söhner, Dieter C., von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7126840, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
THE B AG, in Zürich, CH-020.3.033.683-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7036840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringdal, Rolf, von Horgen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pardo Andretta, Antonio, von Solothurn, in Chacao (VE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Philippe Jean, von Urnäsch, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwicker, Isabel Ulrike, von Feuerthalen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Buman, Nicolas Edouard Marie, von Fribourg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Elten, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bever, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shapiro, Nina B, amerikanische Staatsangehörige, in Washington DC (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6375044, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
THE B AG, in Zürich, CH-020.3.033.683-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2011, S. 0, Publ. 6306380).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pardo Andretta, Antonio, von Solothurn, in Chacao (VE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Hans Rudolf genannt Rudy, von Gränichen, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Chidambaram, Ravi, amerikanischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].