Informazioni su Stéphane Maurice Pannatier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Maurice Pannatier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006052792, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
FernUni Schweiz, in Brig-Glis, CHE-106.833.826, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2024, Publ. 1006027038).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pannatier, Stéphane Maurice, von Mont-Noble, in Ardon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder mit der Vizepräsidentin [bisher: in Sierre].
Numero di pubblicazione: HR02-1005764357, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz (SKZ-CH), in Brig-Glis, CHE-280.021.300, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, S.0, Publ. 3335523).
Domizil neu:
Schinerstrasse 18, 3900 Brig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borter, Walter, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Widmer, Johann, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schnyder, Wilhelm, von Steg-Hohtenn, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Tschopp-Bessero-Belti, Maria Pia Nathalie, von Leukerbad, in Montana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bumann, Ewald Stephan, von Saas-Fee, in Savièse, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: von Saas Fee, in Grimisuat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Pannatier, Stéphane Maurice, von Mont-Noble, in Ardon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rey, Yves François, von Lens, in Icogne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Walpen, Armin, von Goms, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zurwerra, Michael, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004843902, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Centre romand d'enseignement à distances CRED - Sierre, à Sierre, CHE-112.622.628, association (No. FOSC 49 du 12.03.2007, p.20, Publ. 3833868).
Nouveau nom:
Centre romand d'enseignement à distances CRED - Sierre en liquidation. L'association est dissoute par décision de l'assemblée générale du 11.12.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Banderet, Pierre-Alain, de Fresens, à Sion, vice-président du conseil, avec signature collective à deux;
Tschopp, Maria-Pia, de Leuk, à Montana, présidente du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pannatier, Stéphane, de Mont-Noble, à Sierre, directeur, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: de Nax et Vernamiège, directeur, avec signature collective à deux].