Informazioni su Oliver Pankrath
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Oliver Pankrath
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005368129, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZAK designs Europe AG, in Stäfa, CHE-112.620.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982128).
Statutenänderung:
06.12.2021.
Firma neu:
ZAK designs Europe AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ZAK designs Europe Ltd in liquidation) (ZAK designs Europe SA en liquidation ).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 06.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heldstab Treuhand AG (CH-170.3.036.085-9), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pankrath, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Direktor, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004982128, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZAK designs Europe AG, in Stäfa, CHE-112.620.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885227).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pankrath, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004717383, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nuts Innovations AG, in Stäfa, CHE-143.324.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, S.0, Publ. 6779930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Stefan, von Beatenberg, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roque, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Bordeaux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Walter, von Stäfa, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pankrath, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.