Informazioni su Alfredo Luca Palmiero
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alfredo Luca Palmiero
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005793333, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lions Tribut GmbH, in Worb, CHE-254.163.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434369).
Statutenänderung:
29.06.2023.
Sitz neu:
Stettlen.
Domizil neu:
Flurweg 17, 3066 Stettlen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palmiero, Alfredo, von Moosseedorf, in Stettlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Worb].
Numero di pubblicazione: HR01-1005434369, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lions Tribut GmbH (Lions Tribut SARL) (Lions Tribut SAGL) (Lions Tribut LLC), in Worb, CHE-254.163.615, Bürglenstrasse 11a, 3076 Worb, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Beratungsdienstleistungen und Referententätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 10.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Palmiero, Alfredo, von Moosseedorf, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5421270, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
G + S Treuhand AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.001.826-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 5, Publ. 4821678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palmiero, Alfredo Luca, von Moosseedorf, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Jeso, Markus, von Steffisburg, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.