Informazioni su Ivo Ottiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ivo Ottiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005414937, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
inaris GmbH, in Roggwil (TG), CHE-112.231.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412713).
Firma neu:
inaris GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Ivo, von Hitzkirch und Inwil, in Roggwil TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005412713, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
inaris GmbH, bisher in Gaiserwald, CHE-112.231.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, Publ. 4901880).
Statutenänderung:
11.02.2022.
Sitz neu:
Roggwil (TG).
Domizil neu:
Neukircherstrasse 6, 9325 Roggwil TG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatik-Dienstleistungen speziell für den Finanzbereich, insbesondere Entwicklung, Implementation, Vertrieb und Betrieb von IT-Lösungen und Erbringung von damit verbundenen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Ivo, von Hitzkirch und Inwil, in Roggwil TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Sulz (LU) und Inwil, in Abtwil SG (Gaiserwald)];
Ottiger-Bättig, Sandra, von Hergiswil bei Willisau und Inwil, in Roggwil TG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004809066, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, in St. Gallen, CHE-105.997.193, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Walter Andreas, von Winterthur, in Sitterdorf (Zihlschlacht-Sitterdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gullhamn, Esbjörn, schwedischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger, Ivo, von Hitzkirch, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perina-Werz, Alexandra, von Genf, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Samyn, Nicolas, von Oberuzwil, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akakpo, Kangnivi, deutscher Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brandes, Stefan, von Berg (SG), in Roggwil TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brivio, Santosh, von Onsernone, in Romanshorn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dudler, Edwin, von Thal, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Durand, Louis, von Colombier VD und Morges, in Ballens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fuhrer, Barbara, von Trubschachen, in Rorschach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Imper-Bouchlaghem, Karin, von Uznach, in Lichtensteig, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meister, Sascha, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tröstl, Jasmin, österreichische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Schulthess Rechberg, Philipp Rudolf, von Zürich, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.