Informazioni su Markus Ott
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Ott
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4022090, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Uvex (Schweiz) AG, in Baar, CH-170.3.016.373-0, An- und Verkauf, Import und Export von Sportbekleidungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2007, S. 20, Publ. 3770966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Markus, von Wila, in Arni-Islisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmidovec, Ida, von Weiningen, in Urdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3770966, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Uvex (Schweiz) AG, in Baar, CH-170.3.016.373-0, An- und Verkauf, Import und Export von Sportbekleidungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2006, S. 17, Publ. 3591988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Markus, von Wila, in Arni-Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3154702, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Exposmart GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.030.795-1, Beratungsleistungen bezüglich Messen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2005, S. 19, Publ. 2793778).
Statutenänderung:
30.11.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berndt, Stephan Andreas, von Biberist und Rüti ZH, in Rüti ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Ott, Markus, von Wila, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huldi, Gerhard, von Zürich, Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.