Informazioni su Stefan Oswald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Oswald
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Oswald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006081701, Ufficio del registro di commercio Glarona
Mollis Airport AG, in Glarus Nord, CHE-114.087.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legler, Hans Peter Joachim, von Glarus Süd, in Niederurnen (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Dr. Andreas, von Meilen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Dr. Raphael Andreas, von Bütschwil-Ganterschwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittmer, Dr. Andreas Ernst, von Erlinsbach (SO), in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imper, Martina Ruth, von Eschenbach (SG), in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Daniel, von Walzenhausen, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neill, Alexander James, von Eschenbach (SG), in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Stefan, von Glarus Nord, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüesch, Reto Nils, von Glarus Nord, in Matt (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005806197, Ufficio del registro di commercio Glarona
Fluggruppe Mollis, in Glarus Nord, CHE-104.467.461, Verein (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balli, Jürg, von Buchholterberg, in Uznach, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier;
Deflorin, Lucas, von Tujetsch, in Oberurnen (Glarus Nord), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier;
Bäbler, Rico, von Glarus Süd, in Gossau ZH, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Robert Peter, von Sumiswald, in Schindellegi (Feusisberg), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier;
Lüthi, Thomas Patrick, von Zürich, in Kloten, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier;
Noser, Claudio, von Glarus, in Mollis (Glarus Nord), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier;
Oswald, Stefan, von Glarus Nord, in Netstal (Glarus), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Aktuar];
De Gottardi, Claudio Alberto Giovanni, von Lumino, in Einsiedeln, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier;
Holzer, Thomas, von Egnach, in Eschenbach SG, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Aktuar.
Numero di pubblicazione: HR02-1004565345, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Fluggruppe Mollis, in Mollis, CHE-104.467.461, Verein (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, S.0, Publ. 2789387).
Statutenänderung:
23.06.2012. 01.07.2016.
Sitz neu:
Glarus Nord.
Zweck neu:
Die Fluggruppe Mollis (FGM) vereinigt die am Motorflug auf dem Flugplatz Mollis interessierten Personen mit dem Zweck der Förderung der Luftfahrt im Allgemeinen und der Schulung und des Trainings der Mitglieder im Besonderen. Sie gewährleistet die notwendige Infrastruktur für die Sicherstellung des Motorflugbetriebes.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten haftet ausschliesslich das Vermögen des Vereins. Eine persönliche Haftung der Mitglieder besteht nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Daniel, von Näfels, in Filzbach, Vizeobmann und Kassier, Cheffluglehrer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Zimmermann, Daniel, von Glarus Süd, in Nidfurn (Glarus Süd), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Vizeobmann;
Stüssi, Jakob jun., von Glarus, in Riedern (Glarus), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Vizeobmann.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balli, Jürg, von Buchholterberg, in Uznach, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier;
Deflorin, Lucas, von Tujetsch, in Oberurnen (Glarus Nord), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier;
Bäbler, Rico, von Glarus Süd, in Gossau ZH, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier [bisher: in Elm (Glarus Süd), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Vizeobmann];
Oswald, Stefan, von Glarus Nord, in Netstal (Glarus), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Aktuar [bisher: Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Vizeobmann];
Heidelberger, David, von Hochfelden, in Siebnen (Schübelbach), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Kassier [bisher: in Siebnen (Galgenen), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Obmann oder Vizeobmann].