Informazioni su Heinz Oswald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Oswald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1700741, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
OCAD AG, in Baar, CHE-112.351.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S. 18, Publ. 5869194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Heinz, von Zürich, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, Otti, von Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5009268, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hauseigentümergenossenschaft Stalden, Meierskappel, in Meierskappel, CH-100.5.011.831-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2004, S. 8, Publ. 2183080).
Domizil neu:
c/o Peter Mendler, Stalden 34, 6344 Meierskappel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Otto, von Kriens, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Rosmarie, von Basel, in Meierskappel, Vizepräsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Heinz, von Zürich und Aadorf, in Meierskappel, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mendler, Peter, von Muolen, in Meierskappel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Luzia, von Alt St. Johann, in Meierskappel, Vizepräsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nadejdin, Iourij, russischer Staatsangehöriger, in Meierskappel, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2838322, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
OCAD AG, Sitz Baar, CH-170.3.028.340-0.
Domizil:
Mühlegasse 36, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 04.05.2005.
Zweck:
Entwicklung und Verkauf von Informatikprodukten, insbesondere im Kartographiebereich sowie entsprechende Dienstleistungen;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 450'000.
Liberierung:
CHF 450'000, 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Aktiven der Einzelfirma 'Steinegger Software', in Baar, insbesondere alle Rechte am Sourcecode der Software 'OCAD', Rechte an der Marke 'OCAD' sowie Mobiliar, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 19.04.2005, zum Preis von CHF 249'500.00, wofür 299 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben und CHF 100'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Fidura Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle;
Steinegger, Marianne, Heimat Luzern, in Baar, Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer, Friedrich, Heimat Lyss, in Lyss, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Thomas, Heimat Birrwil, in Basel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden, Stephan, Heimat Seelisberg, in Goldau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Beat, Heimat Aadorf, in Balterswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Heinz, Heimat Zürich, in Meierskappel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.