Informazioni su Daniel Oswald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Oswald
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Oswald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005561575, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Interactive Partner GmbH, bisher in Rümlang, CHE-424.332.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936111).
Statutenänderung:
29.08.2022.
Sitz neu:
Oberrohrdorf.
Domizil neu:
Vorderi Böde 6, 5452 Oberrohrdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Hans, von Huttwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Himmel, Frank Peter, von Baden, in Bellikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Oswald, Daniel, von Männedorf, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bassersdorf, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004528100, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
flexTraining AG, in Aarau, CHE-353.430.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4173449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Himmel, Frank Peter, von Baden, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Hans, von Huttwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Daniel, von Männedorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wick-Roderer, Silvia, von Zuzwil (SG), in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3647551, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Interactive Partner GmbH, in Opfikon, CHE-424.332.280, Sägereistrasse 21, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Personalmanagement, Coaching und Human Resources anzubieten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Himmel, Frank Peter, von Baden, in Bellikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hess, Hans, von Huttwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oswald, Daniel, von Männedorf, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.