Informazioni su Lucas Gustav Ospelt
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lucas Gustav Ospelt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005223516, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lafos Holding AG, in Buchs (SG), CHE-112.664.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585652).
Firma neu:
Lafos Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Roger, von Grabs, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gams, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Negele, Hans Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung der Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numero di pubblicazione: HR02-1004496661, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Inretis Holding AG, in Chur, CHE-112.673.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2704853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3490139, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lafos Holding AG, in Chur, CHE-112.664.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle [bisher: RRT AG Treuhand und Revision (CH-350.3.003.457-4)].