Informazioni su Peter Ormandi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Peter Ormandi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1622511, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GS Finance AG, in Zug, CHE-195.370.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7124938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ormandi, Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semenduew, Konstantin, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7124938, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GS Finance AG, in Zug, CH-170.3.037.726-2, c/o Curator & Horwath AG, Zweigniederlassung Zug, Industriestrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.03.2013.
Zweck:
Finanzierung, Durchführung von Finanzgeschäften aller Art, unter Ausschluss der Annahme öffentlicher Gelder, Treuhandgeschäfte sowie Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Treuhandsektor, wie auch das Management von Investitionsprojekten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 21.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ormandi, Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sato Bosshardt, Galina, von Bäretswil, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6806228, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BmKm Group GmbH, in Zug, CH-170.4.009.858-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2010, S. 18, Publ. 5745792).
Statutenänderung:
25.07.2012.
Firma neu:
Mandiall Business GmbH.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Verwaltung von Investments und von Vermögenswerten sowie Entwicklung, Erwerb, Halten, Veräusserung und Verwertung von Immaterialgüterrechten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marton, Beatrix, ungarische Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Matkone Horvath, Krisztina, ungarische Staatsangehörige, in Csobanka (HU), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ormandi, Dr. Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.