Informazioni su Emin Orhan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emin Orhan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006016145, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Langnau Imbiss GmbH, in Langnau am Albis, CHE-356.203.284, Neue Dorfstrasse 19, 8135 Langnau am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Vertrieb von Speisen sowie Betrieb von Gaststätten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Darlehen an Gesellschafter gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hollenstein, André, von Mosnang, in Gommiswald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Orhan, Emin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005529323, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Osis Mexican GmbH Schmerikon, in Schmerikon, CHE-358.224.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fery Invest AG (CHE-473.795.188), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aksoy, Feryadi, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ali, Özüpak, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Orhan, Emin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5364462, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lara Universal GmbH, in Oberriet SG, CH-320.4.062.313-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 15, Publ. 5269984).
Statutenänderung:
18.11.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keskin, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in St. Margrethen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orhan, Emin, türkischer Staatsangehöriger, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].