Informazioni su Christopher Paul Ongarello
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christopher Paul Ongarello
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005865721, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Mountain Force AG, in Landquart, CHE-107.949.609, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Regina, deutsche Staatsangehörige, in Oberaudorf (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ongarello, Christopher, von Albula/Alvra, in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Isabella, von Menzingen, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmull, Karl-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005720651, Ufficio del registro di commercio Grigioni
swissrent group AG, in Landquart, CHE-106.388.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005532232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flatz, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ongarello, Christopher, von Albula/Alvra, in Malans, Mitglied + Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005532232, Ufficio del registro di commercio Grigioni
swissrent group AG, in Davos, CHE-106.388.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003885).
Statutenänderung:
19.07.2022.
Sitz neu:
Landquart.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 56, 7302 Landquart.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carisch, Marianne, von Bulle, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ongarello, Christopher, von Albula/Alvra, in Malans, Präsident, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied + Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Flatz, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].