Informazioni su Martha Anna Omlin Betschart
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martha Anna Omlin Betschart
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005804487, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RaJoVita, Stiftung für Gesundheit und Alter Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, CHE-113.939.766, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paintner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabulya, Ildiko, von Zürich, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Omlin Betschart, Martha, von Sachseln, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg Müller, Romana, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riegger, Thomas, von Wädenswil, in Eichberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenderlein, André, deutscher Staatsangehöriger, in Nassenwil (Niederhasli), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nawratil, Edwin Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi (Feusisberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Stephan, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4066033, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Leuag AG, in Alpnach, CHE-106.004.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567259).
Statutenänderung:
13.02.2018. Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Omlin Betschart, Martha Anna genannt Marta, von Sachseln, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Peter, von Eschenbach (LU) und Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil (NW), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggio, Gregor, von Egliswil, in Eschenbach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit Walter Ettlin];
Pirali, Giovanni Umberto, von Oberrüti, in Risch, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Pirali, Giovanni, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ettlin, Walter, von Kerns, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bachmann Kneidl, Yvonne, von Hütten und Aristau, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle;
Aeberhard, Hans Jörg, von Jegenstorf, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Frey, Sandra Monika, von Muri (AG), in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frey, Sandra, in Oberdorf (NW), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit Walter Ettlin].
Numero di pubblicazione: 6632024, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Leuag AG, in Alpnach, CH-150.3.002.270-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, S. 0, Publ. 6204712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erwin Bieri, dipl. Wirtschaftsprüfer & Betriebsökonom HWV, in Hildisrieden (CH-100.1.788.078-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Walter, von Kerns, in Sachseln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Omlin Betschart, Martha Anna genannt Marta, von Sachseln, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aktiv Treuhand AG (CH-100.3.787.239-3), in Sursee, Revisionsstelle.