Informazioni su Hugo F. Olsen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugo F. Olsen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4428305, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
bwv its GmbH, in St. Gallen, CHE-110.115.562, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891519).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olsen, Hugo, von Speicher, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2891519, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
bwv its GmbH, in St. Gallen, CHE-110.115.562, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 18, Publ. 5125634).
Statutenänderung:
27.05.2016.
Zweck neu:
Erbringung von IT-Leistungen. Die Gesellschaft kann weitere einschlägige Leistungen erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christoph, von Flawil, in Mörschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchebner, Hansjörg, von Zürich, in Amriswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 130'000.00];
Olsen, Hugo, von Speicher, in Speicher, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4079128, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
all e technologies GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.053.651-2, Erbringung von IT-Leistungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2006, S. 9, Publ. 3545772).
Statutenänderung:
17.08.2007.
Firma neu:
bwv its GmbH.
Stammkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 80'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sempert, Frank P., deutscher Staatsangehöriger, in Königstein (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchebner, Hansjörg, von Zürich, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 130'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 60'000.--];
Schmid, Christoph, von Flawil, in Mörschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Olsen, Hugo, von Speicher, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--].