Informazioni su Christian Oklé
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Oklé
Ultimi comunicati FUSC: Christian Oklé
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5445340, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gastroculture GmbH, in Winterthur, CH-020.4.022.898-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2006, S. 21, Publ. 3648702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Kaspar, von Langenthal, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Geiser, Rahel, von Langenthal, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher:Filipponi, Rahel, von Winterthur];
Oklé, Christian, von Winterthur, in Seuzach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wetzikon ZH];
Oklé, Markus, von Winterthur, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
auditpoint ag revisionsgesellschaft (CH-020.3.033.724-2), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5443432, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
gon GmbH, in Winterthur, CH-020.4.026.968-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 28, Publ. 5224238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oklé, Christian, von Winterthur, in Seuzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Geiser, Kaspar, von Langenthal, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00;
Geiser, Rahel, von Langenthal, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00 [bisher: Filipponi, Rahel, von Winterthur].
Numero di pubblicazione: 5224238, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
gon GmbH, in Winterthur, CH-020.4.026.968-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2008, S. 23, Publ. 4305336). Mit Erklärung vom 15.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oklé, Christian, von Winterthur, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00 [bisher:in Wetzikon ZH].