Informazioni su Christoph Peter Ogi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Peter Ogi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005304898, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
solarUp Energie GmbH, in Saanen, CHE-174.540.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, S.0, Publ. 2290861).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bolton, Sandro, von Köniz, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolton, Simon, von Köniz, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Max Brand Beteiligungen AG (CHE-111.978.637), in Saanen, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2663285, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH, in Saanen, CHE-112.669.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474509).
Firma neu:
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH in Liq..
Domizil neu:
c/o Christoph Ogi, Meielsgrundgässli 29, 3783 Grund b. Gstaad. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein-Gafner, Sonja, von Beatenberg und Leissigen, in Leissigen, mit Einzelprokura;
Bolton-Wenger, Marianne, von Köniz, in Gstaad (Saanen), mit Einzelprokura,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein-Gafner, Robert, von Leissigen, in Leissigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1474509, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH, in Saanen, CHE-112.669.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 4, Publ. 5802062).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gstaad (Gde. Saanen)];
Bolton-Wenger, Marianne, von Köniz, in Gstaad (Saanen), mit Einzelprokura [bisher: in Gstaad (Gde. Saanen)].