Informazioni su Ulrich Oester
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Oester
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005808347, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
apex AG, in Däniken, CHE-109.896.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Ulrich, von Frutigen, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oester, Andrea Monika, von Frutigen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Culhaoglu, Bora, von Villmergen, in Büttikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2065983, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
apex AG, in Däniken, CHE-109.896.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 12, Publ. 4696092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Roland J., von Basel und Allschwil, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Ulrich, von Frutigen, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3245380, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
apex AG, in Däniken, CH-241.3.002.936-2, Erbringung von Ingenieur-, Beratungs-, Schulungs-, Wartungs- und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Konstruktion usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.2003, S. 12, Publ. 872978).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Ulrich, von Frutigen, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlinsbach];
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Erlinsbach, in Niedererlinsbach]. Gemeindefusion per 01.01.2006 und Gemeindeindividualisierung.