Informazioni su Franco Merli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Franco Merli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2065983, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
apex AG, in Däniken, CHE-109.896.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 12, Publ. 4696092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Roland J., von Basel und Allschwil, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Ulrich, von Frutigen, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5444748, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bricon ag, in Dietikon, CH-020.3.003.414-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 27, Publ. 4862854).
Statutenänderung:
18.12.2009, 11.01.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.12.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'800'000.00 verrechnet, wofür 1'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Hugo, von Rehetobel, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Fulda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach AG, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Zingel, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Hünfeld (DE), mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 4344962, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bricon AG, in Geroldswil, CH-020.3.003.414-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 25, Publ. 4309644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach AG, mit Einzelprokura.